宏碁董事會:個股董監事經理人持股明細
個股董監事經理人持股明細
Provide From Google
【公告】全面改選宏碁董事(含獨立董事)
https://tw.stock.yahoo.com
1.發生變動日期:112/06/06 · 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 · 3.舊任者職稱及姓名: · 4.舊任者簡歷: · 5.新任者職稱 ...
Provide From Google
宏碁高層人事地震,陳俊聖公開說這2大原因
https://www.gvm.com.tw
宏碁(2353)4日董事會後宣布共同營運長黃資婷已獲准退休,並新設立總經理職位,委由現任建碁董事長簡慧祥擔任。對此,宏碁董事長陳俊聖於10日出席 ...
Provide From Google
董事會
https://www.acer.com
施振榮. 自1979年7月起擔任董事自2023年6月擔任宏榮投資公司董事代表人投資審議委員會委員宏碁共同創辦人暨榮譽董事長. 個人簡歷. 施宣輝.
Provide From Google
董事會成員
https://static.acer.com
董事長. 中華民國. 陳俊聖. 男. 2020.06.12 3 年. 2014.06.18 ... 宏碁集團一向注重公司治理,並於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有董事會成員多元化 ...